AVAMURA ASSOCIATES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Jordi, 29
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVAMURA ASSOCIATES SL
CIF B65721706
Capital Social 3900.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 16/01/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AVAMURA ASSOCIATES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVAMURA ASSOCIATES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cahue Pous Juan | Liquidador | 04/12/2014 | 27/03/2017 |
Gerhard Philipp Irling | Administrador Solidario | 24/03/2012 | 04/12/2014 |
Murgui Bilbao Begoña | Administrador Solidario | 24/03/2012 | 04/12/2014 |
Murgui Garcia Jose Miguel | Administrador Solidario | 24/03/2012 | 04/12/2014 |
Bilbao Ortiz De Zarate Maria Begoña | Administrador Unico | 13/02/2012 | 24/03/2012 |
ACTOS BORME DE AVAMURA ASSOCIATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 4 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 3 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 3 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 3 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 2 (24/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 36, S 8, H B 417840, I/A 2 (24/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 34, S 8, H B 417840, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Dirección:CL SANT JORDI Num.29 P.1 PTA.2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:16/01/12
Capital:3.900,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO A EMPRESAS,MEDIANTE EL ANALISIS,DIAGNOSTICO DE SUS NECESIDADES,LA SUPERVISION GENERAL DE SU FUNCIONAMIENTO, Y EN ESPECIAL,LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ECONOMICO,JURIDICO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43013 , F 34, S 8, H B 417840, I/A 1 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08