AVALUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madres de la Plaza de Mayo, 44
Código Postal 31013
Municipio Berrioplano/Berriobeiti
Provincia Navarra
Razón Social AVALUR SL
CIF B31840465
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AVALUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVALUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA | Vicesecretar | 16/03/2010 | 29/07/2015 |
AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA | Consejero | 16/03/2010 | 29/07/2015 |
Catalan Gomez Santiago Miguel | Apoderado | 24/04/2009 | 29/07/2015 |
COMAPISA SL | Consejero | 24/04/2009 | 29/07/2015 |
COMAPISA SL | Vicepresidente | 16/03/2010 | 29/07/2015 |
Gonzalez Del Valle Allende Isabel | Apoderado | 24/04/2009 | 29/07/2015 |
Ibañez Solano Carlos | Liquidador Mancomunado | 29/07/2015 | 29/07/2015 |
Ibañez Solano Carlos | Apoderado | 16/03/2010 | 29/07/2015 |
Ibañez Solano Carlos | Consejero | 16/03/2010 | 29/07/2015 |
Perez Redin Mario | Apoderado | 16/03/2010 | 29/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVALUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 119, S 8, H NA 22464, I/A 7 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 119, S 8, H NA 22464, I/A 7 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 119, S 8, H NA 22464, I/A 7 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-31
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 119, S 8, H NA 22464, I/A 7 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 119, S 8, H NA 22464, I/A 7 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-31
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 119, S 8, H NA 22464, I/A 7 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-31
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 117, S 8, H NA022464, I/A00005 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 117, S 8, H NA022464, I/A00005 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-31