AVAL DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social AVAL DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AVAL DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVAL DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arochena Amestoy Domingo | Presidente | 01/12/2023 | |
Arochena Amestoy Domingo | Consejero | 01/12/2023 | |
Arochena Samaran Ana-maria | Consejero | 28/08/2009 | 01/12/2023 |
Arochena Samaran Belen Pilar | Consejero | 28/08/2009 | 01/12/2023 |
Arochena Samaran Elena Maria | Consejero | 28/08/2009 | 01/12/2023 |
Arochena Samaran Elena Maria | Liquidador | 01/12/2023 | 01/12/2023 |
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA | EntidDeposit | 01/12/2023 | |
Carballas Varela Ramon | Vicesecretario No Consejero | 24/05/2012 | 01/12/2023 |
GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 01/12/2023 | |
Gomez Garcia Elena | Secretario No Consejero | 27/08/2010 | 01/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVAL DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 210, S 8, H M 332195, I/A 21 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 210, S 8, H M 332195, I/A 21 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 210, S 8, H M 332195, I/A 21 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 210, S 8, H M 332195, I/A 21 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 210, S 8, H M 332195, I/A 21 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
- BAJA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 87, S 8, H M 332195, I/A 8M (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 209, S 8, H M 332195, I/A 20 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 209, S 8, H M 332195, I/A 19 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19009 , F 209, S 8, H M 332195, I/A 18 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-28