AUXILIAR DE TECNOLOGIA Y REPRESENTACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Gervas, 14
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AUXILIAR DE TECNOLOGIA Y REPRESENTACION SL
CIF B81722373
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
VINCULACIONES DE AUXILIAR DE TECNOLOGIA Y REPRESENTACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUXILIAR DE TECNOLOGIA Y REPRESENTACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonilla Sanchez Jose Manuel | Administrador Unico | 23/05/2018 | |
Bonilla Sanchez Jose Manuel | Liquidador | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
Martin Saez Jaime | Apoderado | 21/12/2011 | 23/05/2018 |
Martin Saez Jaime | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 03/07/2012 |
Peña Morcillo Juan | Apoderado Solidario | 14/12/2011 | 03/07/2012 |
ACTOS BORME DE AUXILIAR DE TECNOLOGIA Y REPRESENTACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 76, S 8, H M 191587, I/A 14 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 76, S 8, H M 191587, I/A 14 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 76, S 8, H M 191587, I/A 14 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 76, S 8, H M 191587, I/A 14 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 76, S 8, H M 191587, I/A 13 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12135 , F 112, S 8, H M 191587, I/A 12 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12135 , F 111, S 8, H M 191587, I/A 11 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28