AUXILIAR DE ESPECTACULOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social AUXILIAR DE ESPECTACULOS SA
CIF A08198319
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Padro Jove Montserrat
VINCULACIONES DE AUXILIAR DE ESPECTACULOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUXILIAR DE ESPECTACULOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Padro Capmany Jose Maria | Consejero | 14/06/2013 | 14/11/2013 |
Padro Capmany Jose Maria | Consejero Delegado | 14/06/2013 | 14/11/2013 |
Padro Capmany Teresa | Consejero | 14/06/2013 | 14/11/2013 |
Padro Jove Montserrat | Presidente | 14/06/2013 | 14/11/2013 |
Padro Jove Montserrat | Consejero | 14/06/2013 | 14/11/2013 |
Retana Alumbreros Belen | SE.TEC.NO CO | 14/06/2013 | 14/11/2013 |
Valls Rusiñol Dolores | Consejero | 14/06/2013 | |
Viladomiu Padro Eduardo | Consejero | 14/06/2013 |
ACTOS BORME DE AUXILIAR DE ESPECTACULOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 57, S 8, H B 30209, I/A 26 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Consejero Delegado
Presidente
SE.TEC.NO CO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 57, S 8, H B 30209, I/A 25 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
SE.TEC.NO CO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22004 , F 57, S 8, H B 30209, I/A 25 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08