AUXILIAR CATALANESC DE CUINES I INTERIORISME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bonavista, 38
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social AUXILIAR CATALANESC DE CUINES I INTERIORISME SL
CIF B60134483
Actividad Fabricación de muebles de cocina
VINCULACIONES DE AUXILIAR CATALANESC DE CUINES I INTERIORISME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUXILIAR CATALANESC DE CUINES I INTERIORISME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lledias Dominguez Jorge | Administrador Concursal | 20/10/2011 | 23/03/2015 |
Lozano Borbala Luis | Liquidador | 27/07/2011 | 14/05/2012 |
Lozano Aranda Jose Luis | Administrador Solidario | 27/07/2011 | |
Lozano Borbala Luis | Administrador | 27/07/2011 |
ACTOS BORME DE AUXILIAR CATALANESC DE CUINES I INTERIORISME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 180, S 8, H B 69937, I/A 9 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 478/2011, AUTO FIRME DE FECHA 13/02/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 180, S 8, H B 69937, I/A 9 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 478/2011, AUTO FIRME DE FECHA 13/04/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, APROBANDO EL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 179, S 8, H B 69937, I/A 8 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 179, S 8, H B 69937, I/A 8 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 478/2011-M, AUTO FIRME DE FECHA 23/09/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 178, S 8, H B 69937, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 178, S 8, H B 69937, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 178, S 8, H B 69937, I/A 6 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 178, S 8, H B 69937, I/A 6 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24501 , F 178, S 8, H B 69937, I/A 6 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08