AUTOVIELLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Matilde Garcia del Real, 5
Código Postal 33010
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Razón Social AUTOVIELLA SL
CIF B74000167
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Propietario M P C 1971 SL
VINCULACIONES DE AUTOVIELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOVIELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M P C 1971 SL | Socio Unico | 12/11/2018 | 07/05/2024 |
Perez-carballo Villar Miguel Amador | Administrador Unico | 12/11/2018 | 07/05/2024 |
Perez-carballo Villar Miguel Amador | Liquidador | 07/05/2024 | 07/05/2024 |
Carballo Sanchez Maria De Los Rosarios | Consejero | 12/11/2018 | |
PEREZ CARBALLO SL | Socio Unico | 27/04/2009 | 12/11/2018 |
Perez-carballo Villar Miguel Amador | Consejero Delegado Solidario | 12/11/2018 | |
Perez-carballo Villar Miguel Amador | Secretario | 12/11/2018 | |
Perez-carballo Villar Miguel Amador | Consejero | 12/11/2018 | |
Perez Villar Miguel | Presidente | 12/11/2018 | |
Perez Villar Miguel | Consejero | 12/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOVIELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F , S , H AS 25472, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F , S , H AS 25472, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F , S , H AS 25472, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F , S , H AS 25472, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 42, S 8, H AS 25472, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 42, S 8, H AS 25472, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 42, S 8, H AS 25472, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 42, S 8, H AS 25472, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2882 , F 42, S 8, H AS 25472, I/A 10 (20/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-33