AUTOS R PALACIOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social AUTOS R PALACIOS SA
CIF A78511888
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUTOS R PALACIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOS R PALACIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Hergueta Gustavo | Administrador Unico | 25/02/2021 | 31/03/2022 |
Rubio Hergueta Gustavo | Liquidador | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Rubio Palacios Moises | Apoderado | 25/05/2009 | 31/03/2022 |
Rubio Hergueta Maria Elena | Administrador Unico | 21/05/2009 | 25/02/2021 |
Rubio Hergueta Gustavo | Administrador Unico | 21/05/2009 |
ACTOS BORME DE AUTOS R PALACIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 222, S 8, H M 83643, I/A 13 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 222, S 8, H M 83643, I/A 13 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 222, S 8, H M 83643, I/A 13 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 222, S 8, H M 83643, I/A 13 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 222, S 8, H M 83643, I/A 12 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 221, S 8, H M 83643, I/A 11 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 221, S 8, H M 83643, I/A 11 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-8-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 77, S 8, H M 83643, I/A 10 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28