AUTOPAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Italia, 57
Código Postal 34004
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOPAL SA
CIF A34113126
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Página Web www.autopalsa.net
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PALAUSA 2001 SL
Auditor AUDICYL AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AUTOPAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOPAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICYL AUDITORES SL | Auditor | 10/03/2009 | 30/06/2014 |
AUDICYL AUDITORES SL | Auditor | 11/12/2009 | 30/06/2014 |
Cesar Polvorosa Gomez | Presidente | 11/05/2012 | 30/06/2014 |
Cesar Polvorosa Gomez | Consejero | 11/05/2012 | 30/06/2014 |
Cesar Polvorosa Gomez | Apoderado | 30/06/2014 | |
Eugenio Garcia Sanz | Apoderado | 07/07/2010 | 30/06/2014 |
PALAUSA 2001 SL | Socio Unico | 11/11/2009 | 30/06/2014 |
Polvorosa Del Hoyo Miguel | Consejero | 11/05/2012 | 30/06/2014 |
Polvorosa Mies Ramon | Secretario | 30/06/2014 | |
Polvorosa Mies Ramon | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOPAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 201, S 8, H P 137, I/A 19 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 201, S 8, H P 137, I/A 19 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 201, S 8, H P 137, I/A 19 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-34
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 201, S 8, H P 137, I/A 19 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-34
- C/ ITALIA 57 - PARCELA 144 (PALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 165, S 8, H P 137, I/A 18 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-34
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 165, S 8, H P 137, I/A 17 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-34
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 165, S 8, H P 137, I/A 17 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-34
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 165, S 8, H P 137, I/A 17 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-34
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 165, S 8, H P 137, I/A 17 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-34
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-34