AUTOMOVILES NIPONES 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 32
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOMOVILES NIPONES 3 SL
CIF B83474189
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 30/12/2002
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASTARA MOBILITY SA
VINCULACIONES DE AUTOMOVILES NIPONES 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOVILES NIPONES 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTARA MOBILITY SA | Socio Unico | 04/06/2021 | 23/11/2022 |
ASTARA MOBILITY SA | Administrador Unico | 13/07/2017 | 23/11/2022 |
Bautista Enciso Salvador | Secretario No Consejero | 01/04/2011 | 23/11/2022 |
Diaz Alejo Diaz Enrique | Apoderado Mancomunado | 30/05/2019 | 23/11/2022 |
Gorbeña Yllera Jaime | Representante | 23/11/2022 | |
Gorbeña Yllera Javier | Representante | 13/07/2017 | 23/11/2022 |
Muñoz De Verger Garcia Antonio | Secretario No Consejero | 14/04/2009 | 23/11/2022 |
Raga Pla Ana Maria | Apoderado | 11/02/2022 | 23/11/2022 |
Roldan Sancho Santiago | Apoderado Mancomunado | 30/05/2019 | 23/11/2022 |
Saval Galiana Jose | Apoderado Mancomunado | 30/05/2019 | 23/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOMOVILES NIPONES 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 161, S 8, H M 318343, I/A 23 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 161, S 8, H M 318343, I/A 23 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 161, S 8, H M 318343, I/A 23 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 161, S 8, H M 318343, I/A 23 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 160, S 8, H M 318343, I/A 22 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
- AVDA DE BRUSELAS 32 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 159, S 8, H M 318343, I/A 21 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 159, S 8, H M 318343, I/A 20 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 159, S 8, H M 318343, I/A 19 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 159, S 8, H M 318343, I/A 18 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 157, S 8, H M 318343, I/A 17 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28