AUTOMOTOR VEHICULOS OCASION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Subida Al Mayorazgo, 26
Código Postal 38110
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOMOTOR VEHICULOS OCASION SL
CIF B76647825
Capital Social 500000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/07/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ARCA CANARIAS SL
VINCULACIONES DE AUTOMOTOR VEHICULOS OCASION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOTOR VEHICULOS OCASION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguiar Garcia Luis Antonio | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Aguiar Garcia Luis Antonio | Administrador Solidario | 18/09/2014 | 27/12/2021 |
Aguiar Rodriguez David | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2015 | 27/12/2021 |
Aguiar Rodriguez Luis Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2015 | 27/12/2021 |
ARCA CANARIAS SL | Socio Unico | 29/07/2019 | 27/12/2021 |
Rodriguez Rodriguez Maria Candelaria | Administrador Solidario | 18/09/2014 | 27/12/2021 |
AUTOMOTOR CANARIAS SL | Socio Unico | 18/09/2014 | 09/07/2019 |
Aguiar Rodriguez David Jesus | Apoderado | 15/10/2014 | 17/12/2015 |
ACTOS BORME DE AUTOMOTOR VEHICULOS OCASION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 164, S 8, H TF 54208, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 164, S 8, H TF 54208, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 164, S 8, H TF 54208, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 164, S 8, H TF 54208, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
- Cambio de duración del cargo de administrador y consiguiente modificación del artículo 14º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 163, S 8, H TF 54208, I/A 7 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 163, S 8, H TF 54208, I/A 7 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 163, S 8, H TF 54208, I/A 6 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 163, S 8, H TF 54208, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 163, S 8, H TF 54208, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
- C/ SUBIDA AL MAYORAZGO 26 A (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 162, S 8, H TF 54208, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38