AUTOMOTOR LA PALMA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social AUTOMOTOR LA PALMA SL
CIF B38753745
Capital Social 190000.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Cabrera Cabrera Mamerto Francisco
Propietario AUTOMOTOR CANARIAS 2 SL
VINCULACIONES DE AUTOMOTOR LA PALMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOTOR LA PALMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOTOR CANARIAS 2 SL | Socio Unico | 31/10/2019 | 04/02/2022 |
Cabrera Arencibia Pedro | Apoderado Solidario | 29/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Angeles | Consejero | 28/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Angeles Maria | Apoderado Solidario | 29/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Mamerto Francisco | Consejero Delegado Solidario | 28/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Mamerto Francisco | Presidente | 28/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Mamerto Francisco | Consejero | 28/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Maria De Las Nieves | Apoderado Solidario | 30/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Nieves | Consejero | 28/09/2020 | 04/02/2022 |
Cabrera Cabrera Pedro | Secretario | 28/09/2020 | 04/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOMOTOR LA PALMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 50, S 8, H TF 33089, I/A 17 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 50, S 8, H TF 33089, I/A 17 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3697 , F 50, S 8, H TF 33089, I/A 16 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 154, S 8, H TF 33089, I/A 15 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 154, S 8, H TF 33089, I/A 14 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 153, S 8, H TF 33089, I/A 13 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 153, S 8, H TF 33089, I/A 12 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 153, S 8, H TF 33089, I/A 12 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 153, S 8, H TF 33089, I/A 12 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 152, S 8, H TF 33089, I/A 11 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38