AUTOMOTOR 12 SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social AUTOMOTOR 12 SL
CIF B09083239
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
VINCULACIONES DE AUTOMOTOR 12 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOTOR 12 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Gonzalez Pilar | Liquidador Solidario | 06/10/2009 | 21/10/2010 |
Vallejo Larrañaga Luis | Liquidador Solidario | 06/10/2009 | 21/10/2010 |
Vesga San Juan Valeriano | Liquidador Solidario | 06/10/2009 | 21/10/2010 |
Aguirre Gonzalez Pilar | Administrador Solidario | 06/10/2009 | |
Vallejo Larrañaga Luis | Administrador Solidario | 06/10/2009 |
ACTOS BORME DE AUTOMOTOR 12 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 93, F 144, S 8, H BU 3249, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 93, F 144, S 8, H BU 3249, I/A 7 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 93, F 113, S 8, H BU 3249, I/A 6 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 93, F 113, S 8, H BU 3249, I/A 6 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 93, F 113, S 8, H BU 3249, I/A 6 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-09