AUTOMOTO CARS SRL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social AUTOMOTO CARS SRL
CIF B36924827
Capital Social 462000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUTOMOTO CARS SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMOTO CARS SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gonzalez Oscar | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Alonso Gonzalez Oscar | Apoderado | 27/04/2011 | 27/12/2021 |
Alonso Gonzalez Oscar | Administrador Unico | 19/01/2016 | 27/12/2021 |
Alonso Gonzalez Celso | Administrador Unico | 25/04/2011 | 19/01/2016 |
Alonso Gonzalez Celso | Secretario | 25/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Celso | Consejero Delegado | 25/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Celso | Consejero | 25/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Daniel | Presidente | 25/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Daniel | Consejero | 25/04/2011 | |
Alonso Gonzalez Fernando | Consejero | 25/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOMOTO CARS SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 7 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 7 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-36
- Se modifica el artículo 22 de los Estatutos Sociales, en elsentido de establecer con carácter general la gratuidad delcargo de Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 74, S 8, H PO 33006, I/A 6 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 73, S 8, H PO 33006, I/A 5 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857, L 2857, F 73, S 8, H PO 33006, I/A 4 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-36