AUTOMATICOS LA NORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 4
Código Postal 28840
Municipio Mejorada del Campo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTOMATICOS LA NORIA SL
CIF B84373943
Capital Social 98000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 02/06/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario A&C MARTINA GLOBAL INVESTMENT SL
VINCULACIONES DE AUTOMATICOS LA NORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOMATICOS LA NORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julia Blanch Camilo | Liquidador | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
Julia Blanch Camilo | Administrador Unico | 09/02/2010 | 15/02/2019 |
Piña Blanca Manuel | Apoderado | 23/02/2010 | 03/09/2014 |
A&C MARTINA GLOBAL INVESTMENT SL | Socio Unico | 14/12/2010 | 05/07/2013 |
Bellon Fernandez Jose Maria | Administrador Unico | 09/02/2010 |
ACTOS BORME DE AUTOMATICOS LA NORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 38, S 8, H M 382309, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 38, S 8, H M 382309, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 38, S 8, H M 382309, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 38, S 8, H M 382309, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 38, S 8, H M 382309, I/A 6 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 98.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 98.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 35, S 8, H M 382309, I/A 5 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 35, S 8, H M 382309, I/A 5 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 35, S 8, H M 382309, I/A 5 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21494 , F 34, S 8, H M 382309, I/A 4 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28