AUTOLOGISTICA LEVANTE SL
Dirección social C/ LUGAR VILLAGRIS - NAVE SIN NUMERO
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Razón Social AUTOLOGISTICA LEVANTE SL
CIF B30865851
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 11/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUTOLOGISTICA LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOLOGISTICA LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Sanchez Rocio | Administrador Unico | 30/08/2017 | 25/05/2021 |
Pavon Gomez Josefa | Apoderado | 08/03/2017 | 14/01/2020 |
Francisco Heredia Muñoz | Administrador Unico | 29/12/2015 | 30/08/2017 |
Heredia Muñoz Francisco | Administrador Unico | 30/08/2017 | |
Bartolome Escobar Mendez | Administrador Unico | 15/05/2012 | 29/12/2015 |
ACTOS BORME DE AUTOLOGISTICA LEVANTE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074, L 7356, F 154, S 8, H V 169135, I/A 6 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074, L 7356, F 154, S 8, H V 169135, I/A 5 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074, L 7356, F 154, S 8, H V 169135, I/A 4 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074, L 7356, F 154, S 8, H V 169135, I/A 4 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074, L 7356, F 153, S 8, H V 169135, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
- C/ LUGAR VILLAGRIS - NAVE SIN NUMERO (SAGUNTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074, L 7356, F 153, S 8, H V 169135, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2886 , F 114, S 8, H MU 78463, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2886 , F 114, S 8, H MU 78463, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2886 , F 114, S 8, H MU 78463, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-30
Dirección:AVDA ANTONIO SEGADO DEL OLMO 5 - BOLNUEVO (MAZARRON)
Comienzo de operaciones:11/05/12
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:Transporte y almacenamiento: Transporte nacional e internacional de mercancias por carretera, agencias de transportes, almacenamiento de mercancias yla compraventa de vehículos nuevos y usados, repuestos, lubricantes y accesorios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2886 , F 114, S 8, H MU 78463, I/A 1 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-30