AUTOLINK TALLERES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Ocaña, 82
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social AUTOLINK TALLERES SL
CIF B54110168
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 30/03/2006
VINCULACIONES DE AUTOLINK TALLERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOLINK TALLERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ribes Ginestar Jose Andres | Liquidador Solidario | 11/05/2009 | 26/01/2011 |
Ribes Ginestar Juan Antonio | Liquidador Solidario | 11/05/2009 | 26/01/2011 |
Lopez Blanque Antonio | Administrador Unico | 11/05/2009 | |
Ribes Ginestar Jose Andres | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | |
Ribes Ginestar Juan Antonio | Apoderado Solidario | 11/05/2009 |
ACTOS BORME DE AUTOLINK TALLERES SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 50, S 8, H A 98338, I/A 6 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 50, S 8, H A 98338, I/A 6 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-228-03
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 50, S 8, H A 98338, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 50, S 8, H A 98338, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 50, S 8, H A 98338, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3040 , F 50, S 8, H A 98338, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-03