AUTOESCUELA MARIEZCURRENA SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social AUTOESCUELA MARIEZCURRENA SL
CIF B31195399
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Página Web www.autoescuelamariezcurrena.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUTOESCUELA MARIEZCURRENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOESCUELA MARIEZCURRENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Zubiri Raquel | Administrador Unico | 21/01/2014 | 25/08/2022 |
Garcia Zubiri Raquel | Liquidador Unico | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
Diez Romero Daniel | Administrador Solidario | 13/11/2010 | 21/01/2014 |
Garcia Zubiri Raquel | Administrador Solidario | 13/11/2010 | 21/01/2014 |
Diez Romero Daniel | Administrador Mancomunado | 13/11/2010 | |
Garcia Mayor Jesus Maria | Administrador Mancomunado | 13/11/2010 |
ACTOS BORME DE AUTOESCUELA MARIEZCURRENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 20 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 19 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 19 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA 6686, I/A 19 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-31
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16º Y 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 307 , F 42, S 8, H NA006686, I/A00018 (13/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-31