AUTOESCUELA DIANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marques de la Senia, 12
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social AUTOESCUELA DIANA SL
CIF B07701410
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alsina Garcia Ricardo
VINCULACIONES DE AUTOESCUELA DIANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOESCUELA DIANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alsina Garcia Ricardo | Liquidador | 30/05/2017 | 30/05/2017 |
Alsina Garcia Ricardo | Socio único | 30/05/2017 | |
Alsina Garcia Ricardo | Socio Unico | 04/09/2012 | 30/05/2017 |
Alsina Garcia Ricardo | Administrador Unico | 04/09/2012 | 30/05/2017 |
Alsina Garcia Ricardo | Administrador Mancomunado | 03/08/2010 | 04/09/2012 |
Torres Mas Margarita | Administrador Mancomunado | 03/08/2010 | 04/09/2012 |
Llompart Palmer Pedro | Administrador Mancomunado | 03/08/2010 |
ACTOS BORME DE AUTOESCUELA DIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 9 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 9 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 9 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 9 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-07
- C/ MARQUES DE LA SENIA 12 BAJOS (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 8 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 8 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 8 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 8 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 145, S 8, H PM 18481, I/A 8 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-07