AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 33
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SERVICIOS SL
CIF B83608315
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 07/04/2003
VINCULACIONES DE AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Briones Rico Inmaculada | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Cantero De Montes-jovellas Jose Maria | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Colomina Abascal Emilio | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Hernandez Jean Louis | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Hormaechea Escos Juan | Administrador Mancomunado | 27/12/2011 | |
Hormaechea Escos Juan | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Lapeña Gomez Javier | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Mestre Garcia Ernesto | Apoderado | 09/06/2011 | 27/12/2011 |
Mestre Garcia Ernesto | Apoderado | 08/05/2009 | 27/12/2011 |
Mestre Garcia Ernesto | Apoderado | 30/06/2011 | 27/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 165, S 8, H M 326435, I/A 31 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 165, S 8, H M 326435, I/A 31 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 165, S 8, H M 326435, I/A 31 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 164, S 8, H M 326435, I/A 30 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 164, S 8, H M 326435, I/A 30 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 164, S 8, H M 326435, I/A 29 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 163, S 8, H M 326435, I/A 28 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Apoderado
- Briones Rico Inmaculada
- Cantero De Montes-jovellas Jose Maria
- Colomina Abascal Emilio
- Hernandez Jean Louis
- Hormaechea Escos Juan
- Lapeña Gomez Javier
- Lopez Taracena Antonio
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Panero Aleixandre Rita
- Rodriguez Onaindia Jesus
- Rodriguez Ponga Salamanca Maria Flavia
- Sarra Escarre Albert
- Subirats Sueiras Dulce
- Villa Oliveros Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 164, S 8, H M 326435, I/A 27 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20554 , F 163, S 8, H M 326435, I/A 26 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-108-28