AUTO-SINC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 22
Código Postal 03804
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social AUTO-SINC SL
CIF B03318052
Capital Social 1372864.3 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor G A AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE AUTO-SINC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO-SINC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G A AUDITORES SLP | Auditor | 23/02/2009 | 18/07/2023 |
Juan Garcia Ricardo | Consejero | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Garcia Ricardo | Consejero Delegado Solidario | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Laura | Consejero | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Laura | Presidente | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Laura | Consejero Delegado Solidario | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Laura | Apoderado | 25/03/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Maria Angeles | Consejero | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Maria Angeles | Secretario | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
Juan Tormo Maria Dolores | Consejero | 21/12/2010 | 18/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTO-SINC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 213, S 8, H A 17251, I/A 20 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 213, S 8, H A 17251, I/A 20 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-03
Capital Anterior: | 200.373,40 | Euros |
Aumento de capital: | 1.172.490,90 | Euros |
Capital Actual: | 1.372.864,30 | Euros |
Porcentaje: | 585,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 212, S 8, H A 17251, I/A 19 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 212, S 8, H A 17251, I/A 18 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-03
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 212, S 8, H A 17251, I/A 17 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 212, S 8, H A 17251, I/A 17 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-03
Capital Anterior: | 300.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 100.126,60 | Euros |
Capital Actual: | 200.373,40 | Euros |
Porcentaje: | 33,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 212, S 8, H A 17251, I/A 16 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 211, S 8, H A 17251, I/A 15 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-03