AUTO REUS SA - EXTINGUIDA
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social AUTO REUS SA
CIF A43058239
Capital Social 880400.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AUTO REUS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO REUS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nicolas Magriña Joan | Administrador Solidario | 17/10/2019 | 04/05/2020 |
Nicolas Magriña Juan | Liquidador | 04/05/2020 | 04/05/2020 |
Palleja Monne Josep | Administrador Solidario | 17/10/2019 | 04/05/2020 |
Nicolas Magriña Joan | Administrador Solidario | 08/10/2012 | 17/10/2019 |
Palleja Monne Josep | Administrador Solidario | 08/10/2012 | 17/10/2019 |
Climent Sanchez Ignacio | Auditor Suplente | 03/07/2012 | |
Pons Casanova Marta | Auditor | 03/07/2012 |
ACTOS BORME DE AUTO REUS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 51 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 51 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 51 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 51 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 50 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 50 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 49 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 49 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 151, S 8, H T 3265, I/A 48 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-43