AUTO-RENT ALCOI SL - EXTINGUIDA
Razón Social AUTO-RENT ALCOI SL
CIF B53514709
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTO-RENT ALCOI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO-RENT ALCOI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Garcia Ricardo | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Garcia Ricardo | Consejero | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Garcia Ricardo | Liquidador | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Laura | Consejero | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Laura | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Laura | Presidente | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Maria Angeles | Consejero | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Maria Angeles | Secretario | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Maria Dolores | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
Juan Tormo Maria Dolores | Consejero | 20/12/2010 | 03/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTO-RENT ALCOI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 149, S 8, H A 61979, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 149, S 8, H A 61979, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 149, S 8, H A 61979, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 149, S 8, H A 61979, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-03
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 149, S 8, H A 61979, I/A 7 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-03
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 149, S 8, H A 61979, I/A 7 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-03