AUTO RECAMBIO IMPERIAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social AUTO RECAMBIO IMPERIAL SL
CIF B45235868
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTO RECAMBIO IMPERIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO RECAMBIO IMPERIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmen Gonzalez Sanchez | Presidente | 07/08/2023 | |
Carmen Gonzalez Sanchez | Consejero | 07/08/2023 | |
Gonzalez Sanchez Carmen | Presidente | 25/03/2021 | 07/08/2023 |
Gonzalez Sanchez Carmen | Consejero | 25/03/2021 | 07/08/2023 |
Mariano Valero Marin | Secretario | 07/08/2023 | |
Mariano Valero Marin | Consejero Delegado | 07/08/2023 | |
Mariano Valero Marin | Consejero | 07/08/2023 | |
Patricia Valero Gonzalez | Consejero | 07/08/2023 | |
Valero Gonzalez Patricia | Consejero | 25/03/2021 | 07/08/2023 |
Valero Marin Mariano | Secretario | 25/03/2021 | 07/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTO RECAMBIO IMPERIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 66, S 8, H TO 646, I/A 6 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 66, S 8, H TO 646, I/A 6 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-45
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 66, S 8, H TO 646, I/A 6 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-45
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. MODIFICADO EL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECIDA LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 65, S 8, H TO 646, I/A 5 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-45
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 65, S 8, H TO 646, I/A 5 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105 , F 65, S 8, H TO 646, I/A 5 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-45