AUTO LEZA SA - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL PUNTIDO S/N - POLIGONO LAS CAÑAS
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social AUTO LEZA SA
CIF A26187666
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTO LEZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO LEZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuadra De Los Arcos Jose Julio | Mmbr.Com.Liq | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Cuadra De Los Arcos Jose Julio | Presidente | 20/10/2014 | 22/12/2021 |
Cuadra De Los Arcos Jose Julio | Consejero | 20/10/2014 | 22/12/2021 |
Cuadra De Los Arcos Nerea | Secretario | 20/10/2014 | 22/12/2021 |
Cuadra De Los Arcos Nerea | Consejero | 20/10/2014 | 22/12/2021 |
Cuadra De Los Arcos Nerea | Mmbr.Com.Liq | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Cuadra Diaz Jose Julio | Consejero | 20/10/2014 | 22/12/2021 |
Cuadra Diaz Jose Julio | Mmbr.Com.Liq | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
De Los Arcos Bengochea Mercedes | Consejero | 10/11/2009 | 22/12/2021 |
De Los Arcos Bengoechea Mercedes | Consejero | 20/10/2014 | 22/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUTO LEZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/A 19 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/A 19 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Liquidadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/A 19 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/A 19 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/A 19 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-26
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/A 18 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 225, S 8, H LO 2385, I/A 17 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-26
- Por instancia suscrita en Logroño el 6/2/2017 por la secretario del consejo, doña Nerea Cuadra de los Arcos, se solicita la inscripción del cambio de número del domicilio social, sito en Avenida del Puntido nº 22, Polígono Las Cañas, en Logroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 23, S 8, H LO 2385, I/AN. M. (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-26
- AVDA DEL PUNTIDO S/N - POLIGONO LAS CAÑAS (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 225, S 8, H LO 2385, I/A 16 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 225, S 8, H LO 2385, I/A 15 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-26