AUTO GLASS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Brezos, 32
Código Postal 06008
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUTO GLASS SPAIN SL
CIF B06612196
Capital Social 9100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 02/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUTO GLASS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO GLASS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Carballo Raul | Socio Unico | 15/12/2011 | 04/05/2021 |
Gil Carballo Raul | Administrador Unico | 15/12/2011 | 04/05/2021 |
Raul Gil Carballo | Liquidador | 04/05/2021 | 04/05/2021 |
Raul Gil Carballo | Administrador Unico | 04/05/2021 |
ACTOS BORME DE AUTO GLASS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 207, S 8, H BA 23556, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 207, S 8, H BA 23556, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 207, S 8, H BA 23556, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 207, S 8, H BA 23556, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 207, S 8, H BA 23556, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 206, S 8, H BA 23556, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-06
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 193,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 206, S 8, H BA 23556, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 206, S 8, H BA 23556, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 206, S 8, H BA 23556, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-06
Dirección:C/ LOS BREZOS 32 (BADAJOZ)
Comienzo de operaciones:02/12/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimientos. Comercio al por mayor y menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 206, S 8, H BA 23556, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-06