AUTO ESCUELA SAMUEL 88 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aguirre Lehendakari, 11
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social AUTO ESCUELA SAMUEL 88 SA
CIF A48257919
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUTO ESCUELA SAMUEL 88 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTO ESCUELA SAMUEL 88 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apraiz Aurrea Rosa Maria | Consejero | 04/08/2010 | 22/12/2014 |
Perez Zalabardo Jesus | Secretario | 04/08/2010 | 22/12/2014 |
Perez Zalabardo Jesus | Consejero | 04/08/2010 | 22/12/2014 |
Perez Zalabardo Jesus | Liquidador | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Perez Zalabardo Samuel | Presidente | 04/08/2010 | 22/12/2014 |
Perez Zalabardo Samuel | Consejero | 04/08/2010 | 22/12/2014 |
ACTOS BORME DE AUTO ESCUELA SAMUEL 88 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 140, S 8, H BI 4130,A , I/ 7 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 140, S 8, H BI 4130,A , I/ 7 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 140, S 8, H BI 4130,A , I/ 7 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-48
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 140, S 8, H BI 4130,A , I/ 7 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-223-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 140, S 8, H BI 4130,A , I/ 6 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-170-48