AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gracia, 12
Código Postal 18002
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS SL
CIF B19561000
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CESAR-CARLOS FIÑANA VILCHES | Administrador Solidario | 04/04/2022 | |
Fiñana Vilches Cesar Carlos | Administrador Solidario | 26/09/2014 | 04/04/2022 |
Luis Francisco Serrano Martinez | Liquidador | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
Luis Francisco Serrano Martinez | Administrador Solidario | 04/04/2022 | |
Serrano Martinez Luis Francisco | Administrador Solidario | 26/09/2014 | 04/04/2022 |
ACTOS BORME DE AUSTRALIS TECHNOLOGIES DESARROLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 126, S 8, H GR 45204, I/A 3 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 126, S 8, H GR 45204, I/A 3 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 126, S 8, H GR 45204, I/A 3 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 126, S 8, H GR 45204, I/A 3 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-18
- La compraventa de energía en general, cualquiera que sea su fuente de generación y procedencia, así como la comercialización de la misma, la producción de energía electríca en cualquiera de sus formas de generación y los servicios de recarga energética. El desarrollo de tecnología aplicada..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 126, S 8, H GR 45204, I/A 2 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 124, S 8, H GR 45204, I/A 1 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-18
Dirección:C/ GRACIA 12 1º (GRANADA)
Comienzo de operaciones:25/07/14
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:La comercialización de productos, servicios y artículos de base tecnológica. La prestación de servicios de comunicación mediante cualquier tipo de soporte. El desarrollo, fabricación, comercialización y mantenimiento de aplicaciones informáticas y electrónicas y soluciones tecnológicas..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 124, S 8, H GR 45204, I/A 1 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-18