AUSTRAL TECNICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vegafria, 3
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUSTRAL TECNICAS SL
CIF B86748779
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 30/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Torroba Alvarez Fernando
VINCULACIONES DE AUSTRAL TECNICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUSTRAL TECNICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torroba Alvarez Fernando | Administrador Unico | 28/06/2016 | 27/01/2021 |
Torroba Alvarez Fernando | Socio Unico | 04/07/2016 | 27/01/2021 |
Torroba Alvarez Fernando Maria | Liquidador | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Torroba Casanova Jaime | Apoderado | 28/02/2017 | 27/01/2021 |
Mengotti Alcantara Enrique | Administrador Solidario | 20/06/2013 | 28/06/2016 |
Torroba Alvarez Fernando Maria | Administrador Solidario | 20/06/2013 | 28/06/2016 |
ACTOS BORME DE AUSTRAL TECNICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 52, S 8, H M 561619, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 52, S 8, H M 561619, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 52, S 8, H M 561619, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 52, S 8, H M 561619, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 51, S 8, H M 561619, I/A 4 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 51, S 8, H M 561619, I/A 3 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 50, S 8, H M 561619, I/A 2 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 50, S 8, H M 561619, I/A 2 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 50, S 8, H M 561619, I/A 2 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31202 , F 48, S 8, H M 561619, I/A 1 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28