AUSTRAL 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Zalon, 2
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUSTRAL 3 SL
CIF B78668068
Capital Social 7.54279E7 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Colonques Moreno Manuel Miguel
Propietario ERMITA 61 SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE AUSTRAL 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUSTRAL 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colonques Moreno Manuel Miguel | Administrador Unico | 22/07/2020 | 09/01/2024 |
DINAMIC AUDITORS SA | Auditor | 06/02/2014 | 09/01/2024 |
ERMITA 61 SL | Socio Unico | 10/03/2021 | 09/01/2024 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/12/2019 | 09/01/2024 |
Colonques Moreno Hector Maria | Administrador Solidario | 11/02/2020 | 22/07/2020 |
Colonques Moreno Manuel Miguel | Administrador Solidario | 11/02/2020 | 22/07/2020 |
ERMITA 61 SL | Consejero | 09/12/2009 | 11/02/2020 |
ERMITA 61 SL | Consejero Delegado Solidario | 09/12/2009 | 11/02/2020 |
MOSEL INTERNATIONAL SL | Consejero | 09/12/2009 | 11/02/2020 |
MOSEL INTERNATIONAL SL | Presidente | 09/12/2009 | 11/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUSTRAL 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 83, S 8, H CS 18347, I/A 27 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 83, S 8, H CS 18347, I/A 27 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
- DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION de fecha 27 de Noviembre de 2023, de la Sociedad ERMITA 61, SL como Sociedad Absorbente y la Sociedad AUSTRAL-3, SL, como Sociedad Absorbida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 83, S 8, H CS 18347, I/A 3 N (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 83, S 8, H CS 18347, I/A 26 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-12
- PROYECTO DE FUSION por Absorcion de las Sociedades: "ERMITA 61, SL" como Sociedad Absorbente, y "AUSTRAL-3, SL" como Sociedad Absorbida, de fecha 10 de Mayo de 2022
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 83, S 8, H CS 18347, I/A 1 N (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 82, S 8, H CS 18347, I/A 25 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-12
- EN envio 63 de Borme, Boletin 151 de fecha 06/08/20 SE OMITIO incluir el acto de cese del otro Administrador Solidario Don Manuel Miguel Colonques Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 82, S 8, H CS 18347, I/A 24 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2021-51-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 82, S 8, H CS 18347, I/A 24 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2021-51-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Autorizar al Administrador designado a dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 82, S 8, H CS 18347, I/A 24 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 82, S 8, H CS 18347, I/A 24 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12