AURUS LOGISTICA SERVICIOS Y DISTRIBUCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda M-40, 40
Código Postal 28925
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social AURUS LOGISTICA SERVICIOS Y DISTRIBUCION SL
CIF B81817595
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AURUS LOGISTICA SERVICIOS Y DISTRIBUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AURUS LOGISTICA SERVICIOS Y DISTRIBUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Linares Jose Manuel | Apoderado | 27/08/2010 | 13/03/2013 |
Garrido Linares Maria | Apoderado | 27/08/2010 | 13/03/2013 |
Garrido Linares Pablo | Liquidador | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Garrido Linares Pablo | Administrador Unico | 27/08/2010 | 13/03/2013 |
Garrido Linares Jose Manuel | Presidente | 27/08/2010 | |
Garrido Linares Jose Manuel | Consejero | 27/08/2010 | |
Garrido Linares Maria | Secretario | 27/08/2010 | |
Garrido Linares Maria | Consejero Delegado | 27/08/2010 | |
Garrido Linares Maria | Consejero | 27/08/2010 | |
Garrido Linares Pablo | Consejero | 27/08/2010 |
ACTOS BORME DE AURUS LOGISTICA SERVICIOS Y DISTRIBUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 144, S 8, H M 198322, I/A 10 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 144, S 8, H M 198322, I/A 10 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 144, S 8, H M 198322, I/A 10 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 144, S 8, H M 198322, I/A 10 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 144, S 8, H M 198322, I/A 9 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 142, S 8, H M 198322, I/A 8 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
- AVDA M-40, 23 - ATICO 47 (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 142, S 8, H M 198322, I/A 7 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28