AURORA SOFTWARE AND TESTING SL - EXTINGUIDA
Razón Social AURORA SOFTWARE AND TESTING SL
CIF B97688741
Capital Social 85111.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 18/01/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Wagner Bernhard Winfried
Propietario DASSAULT SYSTEMES ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE AURORA SOFTWARE AND TESTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AURORA SOFTWARE AND TESTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartsch Ernst Michael Joachim | Consejero Delegado Solidario | 22/12/2016 | 21/02/2019 |
Bartsch Ernst Michael Joachim | Consejero | 22/12/2016 | 21/02/2019 |
DASSAULT SYSTEMES ESPAÑA SL | Socio Unico | 25/09/2017 | 21/02/2019 |
Enrich Murt Jose | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | 21/02/2019 |
Gil Raga Jordi | Apoderado Solidario | 22/12/2016 | 21/02/2019 |
Loupy Nicolas | Consejero | 11/05/2017 | 21/02/2019 |
Otero Haro Tania | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | 21/02/2019 |
Pardo Requena Cristina Felicitas | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | 21/02/2019 |
Serrano Vazquez Carlos | Apoderado Solidario | 04/01/2017 | 21/02/2019 |
Thoma Peter Werner Dr | Secretario | 22/12/2016 | 21/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AURORA SOFTWARE AND TESTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 167, S 8, H V 109883, I/A 15 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 167, S 8, H V 109883, I/A 15 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 167, S 8, H V 109883, I/A 14 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 167, S 8, H V 109883, I/A 13 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9622, L 6904, F 167, S 8, H V 109883, I/A 12 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8337, L 5628, F 67, S 8, H V 109883, I/A 11 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8337, L 5628, F 67, S 8, H V 109883, I/A 11 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8337, L 5628, F 67, S 8, H V 109883, I/A 10 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el art. 20º de los Estatutos Sociales, relativo al carárcter retribuido del cargo.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8337, L 5628, F 67, S 8, H V 109883, I/A 10 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8337, L 5628, F 67, S 8, H V 109883, I/A 10 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-46