AUROFONDO PRUDENTE FP - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 78
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social AUROFONDO PRUDENTE FP
CIF V48406656
Actividad Fondos de pensiones
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE AUROFONDO PRUDENTE FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUROFONDO PRUDENTE FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abian Rodriguez Francisco | Miem.Com.Ctr | 03/09/2010 | 22/10/2020 |
Abian Rodriguez Francisco | Secr.Com.Ctr | 03/09/2010 | 22/10/2020 |
AXA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE | Entidad Gestora | 09/01/2009 | 22/10/2020 |
Bnp Paribas Securities Services Sucursal En Españ | EntidDeposit | 20/01/2009 | 22/10/2020 |
Del Alamo Burgos Jose M Iguel | Miem.Com.Ctr | 03/09/2010 | 22/10/2020 |
Del Alamo Burgos Jose M Iguel | Pres.Com.Ctr | 03/09/2010 | 22/10/2020 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 22/07/2019 | 22/10/2020 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 14/07/2015 | 22/10/2020 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 16/07/2012 | 22/10/2020 |
Marti Font Francisco | MRO.COMS.CTR | 18/06/2019 | 22/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUROFONDO PRUDENTE FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 212, S 8, H BI 2, I/A 38 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 212, S 8, H BI 2, I/A 38 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 212, S 8, H BI 2, I/A 37 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-48
- ALAM URQUIJO 78 - PLANTA BAJA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283 , F 198, S 8, H BI 2, I/A 36 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-48
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42393 , F 122, S 8, H B 406553, I/A 44 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-08
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42393 , F 121, S 8, H B 406553, I/A 43 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42393 , F 121, S 8, H B 406553, I/A 42 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42393 , F 121, S 8, H B 406553, I/A 41 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42393 , F 121, S 8, H B 406553, I/A 41 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42393 , F 120, S 8, H B 406553, I/A 40 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08