AURINKO VIVIENDAS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Legió Espanyola, 13
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social AURINKO VIVIENDAS INTEGRALES SL
CIF B97829196
Capital Social 5320002.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/12/2006
VINCULACIONES DE AURINKO VIVIENDAS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AURINKO VIVIENDAS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estelles Bilbao Ana Maria | Liquidador Mancomunado | 30/01/2024 | 17/04/2024 |
Gil Estelles Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 30/01/2024 | 17/04/2024 |
Gil Estelles Juan Bautista Francisco | Liquidador Mancomunado | 30/01/2024 | 17/04/2024 |
Bilbao Garcia Martin | Consejero | 30/01/2024 | |
Bilbao Garcia Martin | Secretario | 30/01/2024 | |
Estelles Bilbao Ana Maria | Vicepresidente | 30/01/2024 | |
Estelles Bilbao Ana Maria | Consejero | 30/01/2024 | |
Gil Estelles Jose Luis | Consejero | 30/01/2024 | |
Gil Estelles Jose Luis | Presidente | 30/01/2024 | |
Gil Estelles Juan Bautista Francisco | Consejero | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AURINKO VIVIENDAS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 157, S 8, H V 120055, I/A 5 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 157, S 8, H V 120055, I/A 5 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 156, S 8, H V 120055, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 156, S 8, H V 120055, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-46
Capital Anterior: | 18.180.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 12.859.998,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.320.002,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 156, S 8, H V 120055, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 156, S 8, H V 120055, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 156, S 8, H V 120055, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-46
- PLAZA LEGION ESPAÑOLA 13 29 - B (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8629, L 5916, F 155, S 8, H V 120055, I/A 3 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46