AUREN CONSULTORES VLC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Ajuntament, 26
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social AUREN CONSULTORES VLC SL
CIF B96069646
Capital Social 3150.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Nombres Anteriores
- AUREN CONSULTORES MEDITERRANEO SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AUREN CONSULTORES VLC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUREN CONSULTORES VLC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Susana | Administrador Solidario | 19/12/2018 | 21/12/2022 |
Gimenez Gualde Guillermo | Administrador Solidario | 09/09/2016 | 21/12/2022 |
Hernandez Romeu Alfonso Francisco | Administrador Solidario | 07/05/2018 | 21/12/2022 |
Lluna Romero Rafael | Apoderado Mancomunado | 21/06/2021 | 21/12/2022 |
Lluna Villar Rafael | Apoderado | 07/05/2018 | 21/12/2022 |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 25/03/2019 | 26/06/2019 |
Bru Fores Raul | Administrador Solidario | 09/09/2016 | 20/07/2018 |
Muñoz Nieto Manuel | Administrador Solidario | 09/09/2016 | 07/05/2018 |
Calvet Tarin Vicente | Administrador Unico | 25/11/2015 | 09/09/2016 |
Calvet Tarin Vicente | Administrador Solidario | 25/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUREN CONSULTORES VLC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 174, S 8, H V 13966, I/A 36 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 174, S 8, H V 13966, I/A 36 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-46
Capital Anterior: | 2.835,00 | Euros |
Aumento de capital: | 315,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.150,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 174, S 8, H V 13966, I/A 35 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Capital Anterior: | 3.159,00 | Euros |
Disminución de capital | 324,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.835,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 174, S 8, H V 13966, I/A 35 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 173, S 8, H V 13966, I/A 34 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-46
Capital Anterior: | 2.808,00 | Euros |
Aumento de capital: | 351,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.159,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 173, S 8, H V 13966, I/A 33 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-46
Capital Anterior: | 3.472,00 | Euros |
Disminución de capital | 664,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.808,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 173, S 8, H V 13966, I/A 33 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-46
Capital Anterior: | 4.136,00 | Euros |
Disminución de capital | 664,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.472,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 173, S 8, H V 13966, I/A 32 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 172, S 8, H V 13966, I/A 31 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706, L 1018, F 172, S 8, H V 13966, I/A 30 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-46