AUREA TECHNOLOGY CONSULTANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Zaragoza, 37
Código Postal 31500
Municipio Tudela
Provincia Navarra
Razón Social AUREA TECHNOLOGY CONSULTANT SL
CIF B71231070
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AUREA TECHNOLOGY CONSULTANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUREA TECHNOLOGY CONSULTANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fogue Caro David | Administrador Mancomunado | 21/05/2015 | 28/02/2022 |
Milla Sagasta Jorge Julio | Administrador Mancomunado | 21/05/2015 | 28/02/2022 |
Milla Sagasta Jorge Julio | Apoderado | 04/06/2015 | 28/02/2022 |
Milla Sagasta Jorge Julio | Liquidador Unico | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
ACTOS BORME DE AUREA TECHNOLOGY CONSULTANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 56, S 8, H NA 35045, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 54, S 8, H NA 35045, I/A 1 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31
Dirección:AVDA DE ZARAGOZA 37 1º D (TUDELA)
Comienzo de operaciones:26/02/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La venta mayor y menor de plantas y hierbas en herbolarios, preparados dietéticos y de regímenes especiales, alimentos biológicos, macrobióticos y naturales, plantas medicinales y sus preparados, cosméticos naturales, libros informativos sobre los productos anteriores y su aplicación. Y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 54, S 8, H NA 35045, I/A 1 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-31