AURANTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Cadiz Salvatierra, 7
Código Postal 11405
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social AURANTICA SL
CIF B11723947
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AURANTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AURANTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rafael Vergara Garcia Del Salto | Liquidador | 03/11/2023 | 03/11/2023 |
Rafael Vergara Garcia Del Salto | Administrador Unico | 03/11/2023 | |
Vergara Garcia Del Salto Rafael | Administrador Unico | 20/02/2014 | 03/11/2023 |
Craven Bartle Gallego Jorge | Administrador Unico | 14/11/2012 | 20/02/2014 |
Garcia Del Salto Morales Rafael | Administrador Unico | 14/11/2012 |
ACTOS BORME DE AURANTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 5 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 4 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 4 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-11
- AVDA JOSE CADIZ SALVATIERRA, NUMERO 7, BLOQUE II, (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 2 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 154, S 8, H CA 16490, I/A 2 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11