AUMISCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre del Ministre Bayarri, 24
Código Postal 12580
Municipio Benicarló
Provincia Castellón/Castello
Razón Social AUMISCO SL
CIF B12678637
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AUMISCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUMISCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cassissa Angelo | Liquidador | 20/06/2011 | 20/06/2011 |
Cassissa Claudio | Apoderado | 02/04/2009 | 20/06/2011 |
Cassissa Claudio | Administrador Unico | 28/01/2010 | 20/06/2011 |
Cassissa Angelo | Administrador Unico | 28/01/2010 |
ACTOS BORME DE AUMISCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 4 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-12
- dispensa al administrador de la prohibicion de competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279, L 842, F 175, S 8, H CS 24101, I/A 2 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-12