AUDITA GEG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cronos, 10
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AUDITA GEG SL
CIF B70416359
Capital Social 3450.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Graña Murado Antonio
VINCULACIONES DE AUDITA GEG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUDITA GEG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Graña Murado Antonio | Socio Unico | 03/07/2014 | 16/11/2017 |
Graña Murado Antonio | Administrador Unico | 03/07/2014 | 16/11/2017 |
Graña Murado Antonio | Socio único | 16/11/2017 | |
Graña Murado Antonio | Liquidador | 16/11/2017 | 16/11/2017 |
ACTOS BORME DE AUDITA GEG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35452 , F 135, S 8, H M 637255, I/A 3 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35452 , F 135, S 8, H M 637255, I/A 3 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35452 , F 135, S 8, H M 637255, I/A 3 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35452 , F 135, S 8, H M 637255, I/A 3 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
- C/ CRONOS 10 - P4, L-4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35452 , F 135, S 8, H M 637255, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
- Se constituye la Sociedad con el carácter de UNIPERSONAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 75, S 8, H C 51672, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 75, S 8, H C 51672, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 75, S 8, H C 51672, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15
Dirección:C/ COPERNICO 1 Ptl.A1 BAJO (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:16/06/14
Capital:3.450,00 Euros
Objeto social:Labores de coordinación e intermediación en la prestación de servicios de asesoramiento mercantil, empresarial, contable, laboral, tributario y financiero, amplio y global a empresas y particulares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 75, S 8, H C 51672, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-15