AUCHAN ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago de Compostela, S/N
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AUCHAN ESPAÑA SA
CIF A80976525
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Coignard Patrick
VINCULACIONES DE AUCHAN ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUCHAN ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coignard Patrick | Administrador Unico | 30/05/2011 | 23/09/2016 |
Fernandez Rodriguez Isidro | Apoderado | 19/01/2009 | 23/09/2016 |
Garoz Esteban Emilio | Apoderado | 06/02/2013 | 19/11/2015 |
ACTOS BORME DE AUCHAN ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 110, S 8, H M 139275, I/A 23 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL, AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD FRANCESA "AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 110, S 8, H M 139275, I/A 23 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM. POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD FRANCESA "AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 109, S 8, H M 139275, I/A 22M (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
- EL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD "AUCHANHYPER SAS A CAPITAL VARIABLE" HA CAMBIADO DE DENOMINACION POR ACUERDO DE SU ASAMBLEA GENERAL DE 2/12/2015 PASANDO A DENOMINARSE "AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 109, S 8, H M 139275, I/A 22 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 109, S 8, H M 139275, I/A 21 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 109, S 8, H M 139275, I/A 20 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28518 , F 109, S 8, H M 139275, I/A 19 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14491 , F 91, S 8, H M 139275, I/A 18 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-28