AUCAS DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social AUCAS DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AUCAS DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUCAS DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aula Cabaleiro Jose Carlos | Consejero | 25/05/2012 | 04/04/2023 |
Aula Cabaleiro Jose Carlos | Presidente | 25/05/2012 | 04/04/2023 |
Aula Cabaleiro Jose Carlos | Liquidador | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
Aula Casellas Yolanda | Consejero | 25/05/2012 | 04/04/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 11/01/2016 | 04/04/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 31/01/2012 | 04/04/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 13/11/2017 | 04/04/2023 |
GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 22/03/2021 | 04/04/2023 |
Ibañez Nieto Raul | Consejero | 20/09/2019 | 04/04/2023 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 25/05/2012 | 04/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUCAS DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 204, S 8, H M 238311, I/A 19 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 204, S 8, H M 238311, I/A 19 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 204, S 8, H M 238311, I/A 19 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 204, S 8, H M 238311, I/A 19 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 203, S 8, H M 238311, I/A 18 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 203, S 8, H M 238311, I/A 17 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 203, S 8, H M 238311, I/A 16 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 202, S 8, H M 238311, I/A 15 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 202, S 8, H M 238311, I/A 15 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29600 , F 202, S 8, H M 238311, I/A 14 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28