AUBRAC SEGURIDAD Y PROTECCION SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social AUBRAC SEGURIDAD Y PROTECCION SL
CIF B64092893
Actividad Actividades de seguridad privada
Fecha de Constitución 01/02/2006
VINCULACIONES DE AUBRAC SEGURIDAD Y PROTECCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUBRAC SEGURIDAD Y PROTECCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casals Bonet Marc | Apoderado | 29/09/2010 | 22/10/2018 |
PLUTA ABOGADOS Y ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 20/05/2014 | 22/10/2018 |
Sarrate Pou Joaquim | REP.ADM.CONC | 20/05/2014 | 22/10/2018 |
Ulpiano De Marcos Vozmediano | Apoderado | 24/02/2009 | 22/10/2018 |
Santos Naranjo Santiago | Administrador | 29/07/2014 | |
Casals Bonet Francesc | Administrador Solidario | 04/10/2011 |
ACTOS BORME DE AUBRAC SEGURIDAD Y PROTECCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 143, S 8, H B 321405, I/A 13 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 254/2014, AUTO FIRME DE FECHA 10/05/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 143, S 8, H B 321405, I/A 13 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 143, S 8, H B 321405, I/A 13 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 254/2014, AUTO FIRME DE FECHA 09/07/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 143, S 8, H B 321405, I/A 12 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 254/2014, FIRME DE FECHA 14/07/2014, RESOLUCION JUDICIAL DE ACUMULACION DE CONCURSO DE LA SOCIEDAD "SAFRA SERVICIOS GENERALES SL" AL DE ESTA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 143, S 8, H B 321405, I/A 11 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 142, S 8, H B 321405, I/A 10 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 254/2014, AUTO FIRME DE FECHA 26/05/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 142, S 8, H B 321405, I/A 10 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 142, S 8, H B 321405, I/A 10 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 254/2014, AUTO FIRME DE FECHA 31/03/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 141, S 8, H B 321405, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41635 , F 141, S 8, H B 321405, I/A 9 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-08