ATRIO 9 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla del Brasil, 38
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATRIO 9 SL
CIF B64366503
Capital Social 202527.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/11/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ATRIO 9 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATRIO 9 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Seara Prats Jesus Edelmiro | Liquidador | 04/08/2014 | 04/08/2014 |
Seara Prats Jesus Edelmiro | Administrador Unico | 12/07/2011 | 04/08/2014 |
Estrade Martinez Daniel | Administrador | 12/07/2011 | |
Santos Barroso Francisco Javier | Apoderado | 17/02/2010 | 04/07/2011 |
Seara Prats Jesus Edelmiro | Apoderado | 17/02/2010 | 04/07/2011 |
Santos Barroso Francisco Javier | Administrador Solidario | 20/01/2010 |
ACTOS BORME DE ATRIO 9 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 198, S 8, H B 339347, I/A 8 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 198, S 8, H B 339347, I/A 8 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 198, S 8, H B 339347, I/A 8 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 199.507,00 | Euros |
Capital Actual: | 202.527,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.606,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 198, S 8, H B 339347, I/A 7 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
- RB BRASIL Num.38 ESC.A P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 197, S 8, H B 339347, I/A 6 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD.SOCIO UNICO:JESUS EDELMIRO SEARA PRATS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 197, S 8, H B 339347, I/A 6 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 197, S 8, H B 339347, I/A 5 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 197, S 8, H B 339347, I/A 5 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39144 , F 197, S 8, H B 339347, I/A 4 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08