ATM INSPECCION TRIBUTARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 12
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATM INSPECCION TRIBUTARIA SL
CIF B85853083
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/12/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ATM INSPECCION TRIBUTARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATM INSPECCION TRIBUTARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Diego Hernandez Mariano | Apoderado Solidario | 05/10/2010 | 03/07/2022 |
De Diego Hernandez Mariano | Apoderado | 16/07/2010 | 03/07/2022 |
De Diego Hernandez Mariano | Consejero | 20/01/2010 | 03/07/2022 |
De Diego Hernandez Mariano | Presidente | 20/01/2010 | 03/07/2022 |
De Diego Hernandez Mariano | Liquidador | 03/07/2022 | 03/07/2022 |
De Diego Sanchez Marta | Consejero | 16/11/2018 | 03/07/2022 |
De Diego Sanchez Marta | Secretario | 16/11/2018 | 03/07/2022 |
De Diego Sanchez Sara | Consejero | 16/11/2018 | 03/07/2022 |
De Diego Sanchez Silvia | Apoderado Solidario | 05/10/2010 | 03/07/2022 |
De Diego Sanchez Silvia | Apoderado | 21/01/2010 | 03/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATM INSPECCION TRIBUTARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 152, S 8, H M 492732, I/A 7 (03/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 152, S 8, H M 492732, I/A 7 (03/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 152, S 8, H M 492732, I/A 7 (03/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 152, S 8, H M 492732, I/A 7 (03/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 151, S 8, H M 492732, I/A 6 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 151, S 8, H M 492732, I/A 6 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 151, S 8, H M 492732, I/A 6 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 151, S 8, H M 492732, I/A 5 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-108-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27344 , F 151, S 8, H M 492732, I/A 4 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28