ATLAS LAB SA - EXTINGUIDA
Dirección social AV GRAN VIA D HOSPITALET,16-20,P.2,ED NOVA GRAN
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ATLAS LAB SA
CIF A66021684
Capital Social 128956.0 Euros
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 16/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Roldan Carrascosa Jose Manuel
Auditor GIRALT AUDITORS ECONOMISTES SLP
VINCULACIONES DE ATLAS LAB SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATLAS LAB SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA FORENSIS SLP | Administrador Concursal | 06/08/2018 | 10/03/2021 |
Biosca Muntane Higini | Consejero Delegado Mancomunado | 04/07/2013 | 10/03/2021 |
Cruz De Pablo Jorge | REP.ADM.CONC | 06/08/2018 | 10/03/2021 |
GIRALT AUDITORS ECONOMISTES SLP | Auditor | 09/02/2016 | 10/03/2021 |
Roldan Carrascosa Jose Manuel | Consejero | 04/07/2013 | 10/03/2021 |
Roldan Carrascosa Jose Manuel | Presidente | 04/07/2013 | 10/03/2021 |
Roldan Carrascosa Jose Manuel | Apoderado Solidario | 07/04/2016 | 10/03/2021 |
Roldan Carrascosa Jose Manuel | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 10/03/2021 |
Giralt Ciurana Josep | Consejero | 04/07/2013 | 01/03/2017 |
Biosca Muntane Higini | Consejero | 04/07/2013 | 10/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATLAS LAB SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44609 , F 220, S 8, H B 439734, I/A 18 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 131/2017, AUTO FIRME DE FECHA 05/02/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44609 , F 220, S 8, H B 439734, I/A 18 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44609 , F 220, S 8, H B 439734, I/A 18 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO NECESARIO 131/2017, AUTO FIRME DE FECHA 15/06/2018, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 154, S 8, H B 439734, I/A 17 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 154, S 8, H B 439734, I/A 17 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-08
- JUZGADO SOCIAL 5 BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 154, S 8, H B 439734, I/A 16 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 154, S 8, H B 439734, I/A 15 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 154, S 8, H B 439734, I/A 14 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 153, S 8, H B 439734, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
- AV GRAN VIA D HOSPITALET,16-20,P.2,ED NOVA GRAN (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 152, S 8, H B 439734, I/A 12 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08