ATLAS ESAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Tovar, 42
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ATLAS ESAT SL
CIF B67041913
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 30/06/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ATLAS ESAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATLAS ESAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Aliaga Cristian | Administrador Unico | 16/07/2018 | 02/04/2021 |
Gonzalez Larsson Erik Christian | Apoderado | 16/08/2018 | 02/04/2021 |
Gonzalez Larsson Erik Christian | Liquidador | 02/04/2021 | 02/04/2021 |
Capuz Santa Cruz Leonor | Administrador Unico | 16/03/2018 | 16/07/2018 |
ALESSIA NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 05/07/2017 | 16/03/2018 |
Taulero Rodriguez Jose | REPR.143 RRM | 05/07/2017 | 16/03/2018 |
ACTOS BORME DE ATLAS ESAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 55, S 8, H M 671469, I/A 5 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 55, S 8, H M 671469, I/A 5 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 55, S 8, H M 671469, I/A 5 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 55, S 8, H M 671469, I/A 5 (02/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 55, S 8, H M 671469, I/A 4 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 54, S 8, H M 671469, I/A 3 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 54, S 8, H M 671469, I/A 3 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
- C/ MANUEL TOVAR 42 2ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37687 , F 54, S 8, H M 671469, I/A 2 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
- Otras modificaciones estatutarias: ART.7:NOMBRAMIENTO, DURACION Y PROHIBICION DE COMPETENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46007 , F 25, S 8, H B 506657, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46007 , F 25, S 8, H B 506657, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08