ATLANTICA DE REVESTIMIENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Secretario Padilla, 123
Código Postal 35010
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATLANTICA DE REVESTIMIENTOS SL
CIF B35109818
Capital Social 14183.6 Euros
Actividad Otros alojamientos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ATLANTICA DE REVESTIMIENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATLANTICA DE REVESTIMIENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Cabrera Francisco | Administrador Unico | 18/10/2011 | 22/12/2020 |
Diaz Cabrera Francisco | Liquidador | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
Diaz Delgado Nieves | Apoderado | 05/04/2013 | 22/12/2020 |
Diaz Delgado Ruperto | Apoderado | 18/10/2011 | 22/12/2020 |
Diaz Cabrera Francisco | Administrador Solidario | 18/10/2011 | |
Diaz Delgado Ruperto | Administrador Solidario | 18/10/2011 |
ACTOS BORME DE ATLANTICA DE REVESTIMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 190, S 8, H GC 12182, I/A 13 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 190, S 8, H GC 12182, I/A 13 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 190, S 8, H GC 12182, I/A 13 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 190, S 8, H GC 12182, I/A 13 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 190, S 8, H GC 12182, I/A 12 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 189, S 8, H GC 12182, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 189, S 8, H GC 12182, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 189, S 8, H GC 12182, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 189, S 8, H GC 12182, I/A 10 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-35
Capital Anterior: | 13.101,80 | Euros |
Aumento de capital: | 1.081,80 | Euros |
Capital Actual: | 14.183,60 | Euros |
Porcentaje: | 8,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 189, S 8, H GC 12182, I/A 10 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-35