ATICA CIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fèlix Pizcueta, 14
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ATICA CIM SL
CIF B97619654
Capital Social 3427000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/07/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ATICUS PRIME SL
Propietario NEPTUNO 98 SL
VINCULACIONES DE ATICA CIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATICA CIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATICUS PRIME SL | Administrador Unico | 10/05/2019 | 21/12/2022 |
NEPTUNO 98 SL | Socio Unico | 05/11/2018 | 21/12/2022 |
Asorey Gonzalez Maria Isabel | Apoderado | 29/04/2021 | |
ACTIVIDADES ZEUS SL | Administrador Unico | 14/03/2016 | 10/05/2019 |
CAPITAL ACTIVO SL | Administrador Unico | 14/03/2016 | |
CAPITAL RESIDENCIAL SL | Socio Unico | 11/11/2009 | 19/12/2013 |
ACTOS BORME DE ATICA CIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 217, S 8, H V 107105, I/A 16 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 217, S 8, H V 107105, I/A 16 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 217, S 8, H V 107105, I/A 15 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-46
- Sociedades absorbidas: CARPOFORO INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 215, S 8, H V 107105, I/A 14 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-46
Capital Anterior: | 2.827.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.427.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 215, S 8, H V 107105, I/A 13 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 215, S 8, H V 107105, I/A 12 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 215, S 8, H V 107105, I/A 12 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-46
- Sociedades absorbidas: CONTALENTO SL
- Sociedades absorbidas: COLON I-2015 SL
- Sociedades absorbidas: ATIBER TURIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 214, S 8, H V 107105, I/A 11 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-46
- La sociedad tiene por objeto: 1.- La adquisición, enajenación, transmisión, explotación, rehabilitación o construcción de toda clase de inmuebles, cualquiera que sea su destino, tanto de dominio público como privado. 2.- La promoción, urbanización, parcelación y reparcelación de bienes inmuebles en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8255, L 5546, F 214, S 8, H V 107105, I/A 11 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-46
- Absorbidas: ATIBER TURIA SL
- Absorbidas: COLON I-2015 SL
- Absorbidas: CONTALENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (05/11/2018)
CVE: BORME-B-2018-217-46