ATHLETIC SPORT GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Manuel Alcaraz Mora, 9
Código Postal 03204
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATHLETIC SPORT GROUP SL
CIF B53144200
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ATHLETIC SPORT GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATHLETIC SPORT GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esquitino Madrid Mariano | Apoderado Mancomunado | 12/08/2020 | 11/01/2022 |
Esquitino Paya Daniel Franklin | Apoderado Mancomunado | 12/08/2020 | 11/01/2022 |
Esquitino Paya Daniel Franklin | Apoderado Solidario | 14/08/2020 | 11/01/2022 |
Esquitino Paya Enrique | Apoderado Solidario | 14/08/2020 | 11/01/2022 |
Esquitino Paya Enrique | Apoderado Mancomunado | 12/08/2020 | 11/01/2022 |
ILLICE INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 25/07/2016 | 11/01/2022 |
Esquitino Madrid Mariano | Apoderado | 10/08/2020 | 13/08/2020 |
Valls Ferrandez Evaristo | Apoderado | 11/06/2020 | |
Valls Ferrandez Jeronimo Antonio | Apoderado | 05/06/2020 | |
Valls Pastor Evaristo | Apoderado | 05/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATHLETIC SPORT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 135, S 8, H A 39610, I/A 24 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 135, S 8, H A 39610, I/A 24 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 135, S 8, H A 39610, I/A 23 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 135, S 8, H A 39610, I/A 22 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 114, S 8, H A 39610, I/A 21 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 114, S 8, H A 39610, I/A 20 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
- C/ MANUEL ALCARAZ MORA 9 (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 114, S 8, H A 39610, I/A 19 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 114, S 8, H A 39610, I/A 18 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 114, S 8, H A 39610, I/A 17 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 114, S 8, H A 39610, I/A 16 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-03