ATHENEA XXI INGENIERIA Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Afrodita, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATHENEA XXI INGENIERIA Y SERVICIOS SL
CIF B85679231
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 22/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ATHENEA XXI INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATHENEA XXI INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botia Ordaz Maria-del-carmen | Administrador Unico | 31/08/2012 | 18/01/2017 |
Botia Ordaz Maria-del-carmen | Apoderado | 07/05/2009 | 18/01/2017 |
Botia Ordaz Maria-del-carmen | Liquidador | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
Lopez Botia Rafael | Apoderado | 11/09/2015 | 18/01/2017 |
Lopez Manzano Rafael | Administrador Unico | 06/05/2009 | 31/08/2012 |
ACTOS BORME DE ATHENEA XXI INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 159, S 8, H M 480383, I/A 6 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 159, S 8, H M 480383, I/A 6 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 159, S 8, H M 480383, I/A 6 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 159, S 8, H M 480383, I/A 6 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 158, S 8, H M 480383, I/A 5 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
- C/ AFRODITA 1 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 158, S 8, H M 480383, I/A 4 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 157, S 8, H M 480383, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26656 , F 157, S 8, H M 480383, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-222-28